Ratsmitglieder |
Rat | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 |
stv. Beigeordnete |
Verwaltungsausschuss | Freie Bürger | Freie Bürger VertreterIn | VertreterIn | 27.11.2018 | | von 27.11.2018 |
stellv. Fraktionsvorsitzende/r |
Fraktion "Freie Bürger Schortens" | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.10.2018 | | von 02.10.2018 |
Ausschussmitglieder |
Bäderausschuss | Freie Bürger | Freie Bürger VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
Bäderausschuss | Freie Bürger | Freie Bürger VertreterIn | VertreterIn | 27.11.2018 | 19.09.2019 | von 27.11.2018 bis 19.09.2019 |
Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | | von 27.02.2020 |
Grundmandat |
Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
Verwaltungsausschuss | Freie Bürger | Freie Bürger VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 27.02.2020 | von 27.11.2018 bis 27.02.2020 |