Ratsmitglieder |
Rat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.09.2004 | 31.10.2006 | von 02.09.2004 bis 31.10.2006 |
stv. Beigeordnete |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 02.09.2004 | 31.10.2006 | von 02.09.2004 bis 31.10.2006 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 02.09.2004 | 15.12.2004 | von 02.09.2004 bis 15.12.2004 |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 02.09.2004 | 31.10.2006 | von 02.09.2004 bis 31.10.2006 |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.09.2004 | 15.12.2004 | von 02.09.2004 bis 15.12.2004 |
Planungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.12.2004 | 31.10.2006 | von 20.12.2004 bis 31.10.2006 |
RM |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.10.2006 | von 01.09.2004 bis 31.10.2006 |