Ratsmitglieder |
Rat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2011 | von 08.11.2001 bis 31.10.2011 |
stv. Beigeordnete |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 01.11.2006 | 04.11.2008 | von 01.11.2006 bis 04.11.2008 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 11.11.2004 | von 08.11.2001 bis 11.11.2004 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
Planungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 11.11.2001 | 31.10.2006 | von 11.11.2001 bis 31.10.2006 |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 05.11.2008 | 23.06.2010 | von 05.11.2008 bis 23.06.2010 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2010 | 31.10.2011 | von 24.06.2010 bis 31.10.2011 |
RM |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2011 | von 08.11.2001 bis 31.10.2011 |